ОАО "Витрембыт".
Заместитель директора - главный инженер
С 27.07.2021 по 26.07.2022.
- Руководил техническим сектором предприятия и вел общехозяйственную деятельность. Организовал упорядоченное ведение технической документации и отчетности
- Дополнительно управлял участком по изготовлению металлоизделий
- Отвечал за своевременное и качественное выполнение регламентных, технических, энергетических и эксплуатационных работ и оказание услуг, ведение документации
***
ГУЗ "Витебская городская центральная клиническая больница".
Инженер-энергетик 2-й категории.
С 08.12.2017 по 30.06.2021.
- Вел отчетность и занимался нормированием ТЭР, рассчитал ТЭО термореновации здания, участвовал в госзакупках, ежегодно проводил подготовку зданий к ОЗП, руководил ремонтными работами
- Отвечал за энергохозяйство учреждения, IV гр. по ЭБ, взаимодействовал с контролирующими и надзорными органами
***
Государственное учреждение «Витебский городской архив»
Заведующий хозяйством.
С 23.05.2016 по 25.11.2016
- Вел общехозяйственную деятельность организации. Выполнял обязанности инженера – энергетика и специалиста по МТС. Организовал службу ведомственной охраны и руководил ей. Взаимодействовал с арендаторами.
- Отвечал за хозяйственный сектор организации. За энергохозяйство, заключение договоров, работу обслуживающего персонала и службы охраны
***
ООО «СтройХимСистемы».
Исполнительный директор.
С 13.01.2015 по 30.11.2015.
- Вел производственно-хозяйственную деятельность предприятия. Подготовил предприятие к прохождению аттестационных процедур: аттестация, сертификация.
- Отвечал за хозяйственное обеспечение предприятия, оформление разрешительной документации
***
ЧТПУП «Поликрин».
Заместитель директора по общим вопросам.
С 08.01.2014 по 24.12.2014.
- Вел хозяйственную деятельность предприятия. Участвовал в вопросах МТС и логистики. Занимался подбором персонала
- Отвечал за организацию проведения переговоров, наличие материальных ресурсов, трудовую дисциплину
***
ООО «Белевростроймонтаж».
Директор.
С 21.04.2010 по 31.12.2013.
- Организовал и развил производственно-хозяйственную деятельность предприятия с нуля. Успешно подобрал персонал и получил лицензию и полный пакет сертификатов на деятельность. Заключил ряд успешных контрактов на производство работ
- Отвечал за финансово-экономическую деятельность предприятия, за обеспечение выполнения предприятием всех обязательств
***
СООО «Новая СУПРА».
Агент коммерческий.
Специалист по продажам по витебской области.
С 02.09.2008 по 20.01.2010
- Провел ряд переговоров по заключению договоров поставки. Расширил ассортимент поставляемой продукции. Удерживал просроченную дебиторскою задолженность в установленных пределах (до 8%), установил на 100% объектах собственное торговое оборудование.
- Отвечал за расширение клиентской базы, соблюдение стандартов по мерчендайзингу. Выполнение плановых показатели по объему продаж и дистрибуции
***
ДУП «Витебсклотереи»
Специалист первой категории.
С 05.02.2007 по 20.04.2008.
- Контролировал денежные выплаты по лотерейным выигрышам, вел компьютерное сопровождение. Снабжал реализаторов билетов предварительными результатами тиражных розыгрышей. Выдавал билеты, оформлял ТТН, заключал договора
- Отвечал за безошибочную выплату выигрышей. Своевременное обновление ПО. Учет лотерейных билетов.
***
УО «ВГМУ»
Иинженер-электроник,
инженер-по обслуживанию оборудования,
инженер-программист
С 02.10.2006 по 31.01.2007
- Устанавливал, настраивал, обслуживал и ремонтировал компьютерную и оргтехнику. Проводил фото- видеосъемку, обработку изображения и звука. Сопровождал проведение компьютерных презентаций.
- Отвечал за бесперебойное функционирование компьютерной техники, сохранность цифровой информации по учебному процессу.
***
УП «Витебскоблгаз»,
монтер 4 разряда
Мастер.
С 25.01.2006 по 07.07.2006
- Контролировал работу электрооборудования электрохимической защиты. Выдавал техусловия на газификацию, вел документацию ПТО, организовывал работу бригад
- Отвечал за корректную работу электрохимической защиты, за правильное оформление документации, за безопасное производство работ.
***
ОАО «Красный октябрь», инженер-электроник энерго-механического производства с 08.08.2005г по 24.01.2006г
- Занимался ремонтом и наладкой оборудования на технологических линиях. Разработал электрическую схему автоматической зажиты от травматизма при работе на оборудовании
- Отвечал за бесперебойную работу электрической части линейного оборудования, за организацию работы отдела КИПиА.