Столовая №10 Фрунзенского треста столовых и ресторанов г. Минска с13.10.1981по15.05.1982г. Работала поваром(производственная практика).
Учеба в Минском техникуме советской торговли с 01.09.1979 по 01.03.1983г. Студентка, квалификация - техник- технолог приготовления пищи.
Оршанский трест столовых и ресторанов, СШ №18 г.Орши с 01.04.1983 по 12.07.1995г. Работала поваром 5разряда.
Индивидуальный предприниматель с 13.07.1995 по 30.05.2000г. Торговля непродовольственными товарами.
Колхоз им. Чкалова Лиозненского р-на. Работала с 01.06.2000г. по 03.05.2003г. - заведующая складом.
Индивидуальный предприниматель с 04.06.2003г. по 15.06.2013г. Торговля непродовольственными товарами.
Унитарное предприятие ЖКХ Лиозненского р-на. Работала с 10.07.2013г. по 04.07.2014г. кладовщиком 3 разряда.
Белгосстрах по Витебскому р-ну. Работала с 07.07.2014г. по 01.07.2015г. страховым агентом.
Филиал "Военсервис" Кафетерий "Катюша" полигон "Лосвидо". Работала с 26.07.2017г. по 14.06.2018г. продавцом 4 разряда.
Не судима. Жилплощадью обеспечена. Сын Владимир 1985 года рождения.