ОАО Витебский ликеро-водочный завод "Придвинье"
с 05.07.2010 по 05.11.2012 Водитель грузового автомобиля.
ОАО Витебский ликеро-водочный завод "Придвинье"
с 05.11.2012 по 13.02. 2017 Водитель руководителя.
ОАО Витебский ликеро-водочный завод "Придвинье"
14.02.2017 по 02.02.2019 Мастер транспортного участка.
ОАО Витебский ликеро-водочный завод "Придвинье"
02.02.2019 по 08.05.2020 Начальник транспортного участка.
Белоруснефть-Транс"
с20.05.2020 по настоящее время. Контролёр технического состояния механических транспортных средств.