С 21.06.2004г по 30.05.2012 ОАО "Витебские ковры" контролером качества( ведение технической документации и оценка качества производимой продукции).
С 01.08.2014 по 01.06.2018 ЧТУП "ШиКом-плюс" продавцом непродовольственных товаров.
С 02.2019 по 31.052023 ГУО"Детский сад №38 кладовщиком(прием и выдача товара,заполнение ТТН с последующим внесением в программу 1С)